注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000 万元 | 2012-05-28 | 存续 |
工商注册号 | 110000014950149 | 组织机构代码 | 596008504 | |
统一信用代码 | 91110106596008504D | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 110106596008504 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2012-05-28至2032-05-27 | 核准日期 | 2016-08-31 | |
登记机关 | 丰台分局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 北京市丰台区南四环西路188号七区20号楼3层 | |||
经营范围 | 技术开发;技术转让;销售化工产品(不含危险品及一类易制毒化学品)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)技术开发;技术转让;销售化工产品(不含危险品及一类易制毒化学品)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)...详细 |
变更时间 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
2016-08-31 | 董事(理事)、经理、监事 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 段家祥 董事长2 刘迪 副董事长3 刘国伟* 董事4 伍文杰 董事5 胡筝 董事6 刘国伟* 经理7 甄望智 监事会主席8 朱勇 监事9 阎笑炜 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 刘国伟* 董事长2 甄望智 副董事长3 韩军 董事4 朱勇 董事5 翁建军 董事6 刘国伟* 经理7 赵承成 监事会主席8 王茹 监事9 贾国辉 监事 |
2016-06-16 | 法定代表人 | 翁羿鹏 | 刘国伟 |
2016-06-16 | 董事(理事)、经理、监事 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 段家祥 董事长2 刘迪 副董事长3 胡筝 董事4 伍文杰 董事5 翁羿鹏* 董事6 翁羿鹏* 经理7 甄望智 监事会主席8 阎笑炜 监事9 朱勇 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 段家祥 董事长2 刘迪 副董事长3 刘国伟* 董事4 伍文杰 董事5 胡筝 董事6 刘国伟* 经理7 甄望智 监事会主席8 朱勇 监事9 阎笑炜 监事 |
2015-07-08 | 经营范围 | 技术开发;技术转让;销售化工产品(不含危险品及一类易制毒化学品)。 | 技术开发;技术转让;销售化工产品(不含危险品及一类易制毒化学品)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 |
被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
中清源科技股份有限公司 | 王瑞雯 | 12000万元人民币 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-08 | 存续(在营、开业、在册) |
决定日期 | 决定书文号 | 类型 | 决定机关 |
市工商局行政处罚 | 北京市 | 暂无 | 暂无 |