注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
35000.000000万元人民币 | 2009-12-21 | 存续 |
工商注册号 | 330000000045390 | 组织机构代码 | 69829648X | |
统一信用代码 | 9133000069829648XB | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 9133000069829648XB | 行业 | 房地产业 | |
营业期限 | 2009-12-21至2039-12-20 | 核准日期 | 2017-04-01 | |
登记机关 | 浙江省工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 杭州市西湖区三墩镇花园里5号 | |||
经营范围 | 房地产开发经营,实业投资、咨询服务,物业管理。 |
变更时间 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
2017-04-01 | 高级管理人员备案 | 姓名: 何俊; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 刘玉庆; 证件号码: ********; 职位: 副董事长
姓名: 吕蒙军; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 崔新明; 证件号码: ********; 职位: 董事兼总经理
姓名: 王德华; 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 祝方; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 谢方明; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 马炯; 证件号码: ********; 职位: 董事 | 姓名: 何俊; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 吕蒙军; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 崔新明; 证件号码: ********; 职位: 董事兼总经理
姓名: 李雪波; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 王德华; 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 祝方; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 谢方明; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 马炯; 证件号码: ********; 职位: 董事 |
2017-04-01 | 高级管理人员备案 | 姓名: 何俊; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 刘玉庆; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 吕蒙军; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 崔新明; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 王德华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 祝方; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 谢方明; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 马炯; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 姓名: 何俊; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吕蒙军; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 崔新明; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 李雪波; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王德华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 祝方; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 谢方明; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 马炯; 证件号码: ******************; 职位: 董事 |
2017-04-01 | 暂无 | 姓名: 何俊; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 刘玉庆; 证件号码: ********; 职位: 副董事长
姓名: 吕蒙军; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 崔新明; 证件号码: ********; 职位: 董事兼总经理
姓名: 王德华; 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 祝方; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 谢方明; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 马炯; 证件号码: ********; 职位: 董事 | 姓名: 何俊; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 吕蒙军; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 崔新明; 证件号码: ********; 职位: 董事兼总经理
姓名: 李雪波; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 王德华; 证件号码: ********; 职位: 董事长
姓名: 祝方; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 谢方明; 证件号码: ********; 职位: 董事
姓名: 马炯; 证件号码: ********; 职位: 董事 |
2016-09-12 | 暂无 | 注册号:********45390
组织机构代码证:********X | 统一社会信用代码:9********9648XB |
2016-09-12 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:********45390
组织机构代码证:********X | 统一社会信用代码:9********9648XB |
被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
杭州郡庭物业管理有限公司 | 胡军辉 | 300.000000万元人民币 | 300万元人民币 | 100% | 2010-08-04 | 存续 |
决定日期 | 决定书文号 | 类型 | 决定机关 |
2017-03-16 | 杭西市管罚处字〔2017〕23号 | 暂无 | 杭州市西湖区市场监管局 |