注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
10000 万元 | 2015-08-20 | 开业 |
工商注册号 | 110105019750372 | 组织机构代码 | 355251597 | |
统一信用代码 | 91110105355251597M | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 110105355251597 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2015-08-20至2045-08-19 | 核准日期 | 2017-04-11 | |
登记机关 | 朝阳分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 北京市朝阳区和平街十三区35号楼21层2101内2108-2109 | |||
经营范围 | 销售矿产品(不含石油制品)、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、机械设备、燃料油;基础地质勘查;技术咨询、技术服务;技术进出口;代理进出口;货物进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
变更时间 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
2017-04-11 | 经营范围 | 销售矿产品(不含石油制品)、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、机械设备、燃料油;货物进出口;基础地质勘查;技术咨询、技术服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售矿产品(不含石油制品)、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、机械设备、燃料油;基础地质勘查;技术咨询、技术服务;技术进出口;代理进出口;货物进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 |
2016-12-07 | 投资人 | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)1 胡金华* 董事长2 初奎明 董事3 姜岳 董事4 王国峰 董事5 曹雪瑞 董事6 初奎明 经理7 冉德新 监事 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)1 张春堂* 董事长2 曹雪瑞 董事3 樊强利 董事4 姜岳 董事5 王鹏博 董事6 张春堂* 经理7 王国峰 监事会主席8 冉德新 监事9 姚荣涛 监事 |
2016-12-07 | 法定代表人 | 胡金华 | 张春堂 |
2016-12-07 | 投资人 | 1 北京瑞琪克能源投资控股有限公司 法人股东2 鄂尔多斯市永恒华煤炭运销有限公司 法人股东3 北京西廊友通投资有限公司 法人股东 | 1 北京瑞琪克能源投资控股有限公司 法人股东2 鄂尔多斯市永恒华煤炭运销有限公司 法人股东3 中煤科工能源投资有限公司 法人股东4 北京西廊友通投资有限公司 法人股东 |
2016-12-07 | 董事(理事)、经理、监事 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 胡金华* 董事长2 初奎明 董事3 姜岳 董事4 王国峰 董事5 曹雪瑞 董事6 初奎明 经理7 冉德新 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人)1 张春堂* 董事长2 曹雪瑞 董事3 樊强利 董事4 姜岳 董事5 王鹏博 董事6 张春堂* 经理7 王国峰 监事会主席8 冉德新 监事9 姚荣涛 监事 |
被投资公司名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
中煤科工(陕西)供应链管理有限公司 | 刘禹辰 | 300万 | 30万元人民币 | 10.00% | 2017-04-11 | 存续 |
中煤科工(北京)供应链管理有限公司 | 张春堂 | 1000 万元 | 暂无 | 暂无 | 2017-05-11 | 开业 |
天津中煤科工矿业有限公司 | 王鹏博 | 5000万元 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-30 | 存续 |
公告时间 | 上诉方 | 被诉方 | 公告类型 | 法院 |
2017-04-13 | 中煤科工(北京)矿业有限公司 | 上海寰禹船务有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 上海海事法院 |
列入日期 | 列入原因 | 决定机关 | 移除日期 | 移除原因 | 移除机关 |
2016-07-05 | 未按规定期限公示年度报告 | 北京市工商行政管理局朝阳分局 | 2016-07-25 | 未按规定期限公示年度报告被列入经营异常名录,现已补报未报年份的年度报告并公示 | 北京市工商行政管理局朝阳分局 |