注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
(人民币)5000万元 | 2014-06-13 | 存续 |
工商注册号 | 440307109590156 | 组织机构代码 | 30629796-X | |
统一信用代码 | 9144030030629796X6 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 9144030030629796X6 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2014-06-13至2034-06-13 | 核准日期 | 2017-10-27 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路2号附属办公楼2楼 | |||
经营范围 | 礼品鲜花零售、工艺礼品(象牙及制品除外)零售、婚庆礼仪服务、文化活动策划、舞台艺术策划、公关活动策划、展示展览策划、摄影摄像、会展服务、室内设计、景观设计、园林工程、广告业务、信息咨询。;办企业刊物。; |
变更时间 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
2017-10-27 | 一般经营项目 | 文化活动策划、企业形象策划、企业管理咨询、展览展示策划;信息咨询(不含证券咨询、人才中介服务及其它限制项目);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记,另行办理审批登记后方可经营);摄影摄像、图文设计、会议会展服务。 | 礼品鲜花零售、工艺礼品(象牙及制品除外)零售、婚庆礼仪服务、文化活动策划、舞台艺术策划、公关活动策划、展示展览策划、摄影摄像、会展服务、室内设计、景观设计、园林工程、广告业务、信息咨询。 |
2017-10-27 | 章程或章程修正案通过日期 | 2014-06-13 | 2017-10-20 |
2016-11-24 | 监事成员 | 季宏(董事) [退出]江彬(监事) [退出]赵延军(董事) [退出]孙懿(董事长)李军(监事)韩巍(监事) [退出]温楠(董事) [退出]孙懿(董事)温楠(总经理) [退出]孙明高(董事) [退出] | 孙懿(执行(常务)董事)李军(监事) 孙懿(总经理) |
2016-11-24 | 高管人员 | 季宏(董事) 江彬(监事) 赵延军(董事) 孙懿(董事长) 李军(监事) 韩巍(监事) 温楠(董事) 孙懿(董事) 温楠(总经理) 孙明高(董事) | 孙懿(执行(常务)董事) 李军(监事) 孙懿(总经理) |
2016-11-24 | 董事成员 | 季宏(董事) [退出]江彬(监事) [退出]赵延军(董事) [退出]孙懿(董事长)李军(监事)韩巍(监事) [退出]温楠(董事) [退出]孙懿(董事)温楠(总经理) [退出]孙明高(董事) [退出] | 孙懿(执行(常务)董事)李军(监事) 孙懿(总经理) |
列入日期 | 列入原因 | 决定机关 | 移除日期 | 移除原因 | 移除机关 |
2014-12-18 | 通过登记的住所或经营场所无法联系 | 龙岗局 | 2015-04-16 | 通过登记的住所(经营场所)可以重新取得联系 | 龙岗局 |