注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000 万元 人民币 | 2011-12-19 | 开业 |
工商注册号 | 110105014521734 | 组织机构代码 | 589141614 | |
统一信用代码 | 911101055891416145 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 110105589141614 | 行业 | 土木工程建筑业 | |
营业期限 | 2011-12-19至2031-12-18 | 核准日期 | 2017-08-04 | |
登记机关 | 朝阳分局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 北京市朝阳区和平街十三区煤炭科技苑小区35号楼1209室 | |||
经营范围 | 施工总承包;专业承包;货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售矿产品、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);租赁建筑用机械设备;技术推广服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
变更时间 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
2014-01-09 | 经营范围 | 施工总承包;专业承包;货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售矿产品(不含煤炭);租赁建筑用机械设备;技术推广服务。 | 施工总承包;专业承包;货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售矿产品、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);租赁建筑用机械设备;技术推广服务。 |
2013-11-22 | 经营范围 | 施工总承包;专业承包;货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售矿产品(不含煤炭);租赁建筑用机械设备。 | 施工总承包;专业承包;货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售矿产品(不含煤炭);租赁建筑用机械设备;技术推广服务。 |
2013-11-22 | 股东改变姓名或名称 | 中煤科技集团公司 | 中煤科技集团公司 |
2012-01-18 | 董事(理事)、经理、监事 | 1 陈伟* 董事长2 刘保忠 董事3 耿海涛 董事4 王利 董事5 米宝财 董事6 张红 经理7 于东 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 1 陈伟* 董事长2 王利 董事3 米宝财 董事4 刘保忠 董事5 张红 董事6 耿海涛 董事7 张红 经理8 于东 监事
注:标有*标志的为法定代表人 |
列入日期 | 列入原因 | 决定机关 | 移除日期 | 移除原因 | 移除机关 |
2017-07-07 | 未按规定期限公示年度报告 | 北京市工商行政管理局朝阳分局 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2016-07-05 | 未按规定期限公示年度报告 | 北京市工商行政管理局朝阳分局 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2015-07-07 | 未按规定期限公示年度报告 | 北京市工商行政管理局朝阳分局 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |